KRS 0000570740
NIP9721256734
REGON36222026700000
NazwaSPARK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSPARK POLSKA
Data rejestracji 12 sie 2015 (9 lat temu) 12 sie 2015
Data usunięcia 16 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO, 44A, POZNAŃ, 60-682, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9721256734
data rejestracji 18 sie 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 wrz 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#412 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #45 BUDOWNICTWO #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #72 INFORMATYKA #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACYARKADIUSZ SZUBERT
Beneficjent
ARKADIUSZ RYSZARD KACZMAREK
Beneficjent
AGNIESZKA NOGAL
reprezentant
MARTA TUREK
reprezentant
MARTA TUREK
Wspólnik
2015-08-12
2016-04-06
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ
AGNIESZKA NOGAL
Wspólnik
2015-08-12
2016-04-06
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ
Wspólnik
2016-04-06
2024-09-16
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 750,00 ZŁ
30226753100000
ARKADIUSZ SZUBERT
Wspólnik
2016-04-06
2024-09-16
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 250,00 ZŁ
MARTA TUREK
Likwidator
2021-03-12
2024-09-16
ARKADIUSZ SZUBERT
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ARKADIUSZ RYSZARD KACZMAREK
Beneficjent
POSIADA 190 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SPARK INTERNATIONAL SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 75 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SPARK POLSKA SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARTA TUREK
PREZES ZARZĄDU
2015-08-12
2021-03-12
AGNIESZKA NOGAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-12
2021-03-12
2015-08-12
2021-03-12
SPARK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie