KRS 0000570609
NIP6080109729
REGON36247042600000
NazwaVULTUS INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVULTUS INWESTYCJE
Data rejestracji 14 wrz 2015 (9 lat temu) 14 wrz 2015
Data usunięcia 07 wrz 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. H. WIENIAWSKIEGO, 15, PLESZEW, 63-300, PLESZEW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1550000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAMACIEJ JERZY SZOLL
Wspólnik
2015-09-14
2017-09-07
3.038 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.519.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
KAZIMIERA WALCZAK
PREZES ZARZĄDU
2015-09-14
2017-09-07
2015-09-14
2017-09-07
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-09-14
2017-09-07
VULTUS INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-09-14
2017-09-07
UL. H. WIENIAWSKIEGO, 15, PLESZEW, 63-300, PLESZEW, POLSKA
2015-09-14
2017-09-07
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2015-09-14
2017-09-07
4222Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
2015-09-14
2017-09-07
61 - TELEKOMUNIKACJA
2015-09-14
2017-09-07
62 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
2015-09-14
2017-09-07
63 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
2015-09-14
2017-09-07
6419Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
2015-09-14
2017-09-07
6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2015-09-14
2017-09-07
649 - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2015-09-14
2017-09-07
70 - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
2015-09-14
2017-09-07
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie