KRS 0000570573
NIP5223035334
REGON36223247700000
NazwaWYDAWNICTWO SAPERSKIE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWYDAWNICTWO SAPERSKIE SP. Z O.O.
Data rejestracji 07 sie 2015 (9 lat temu) 07 sie 2015
Data usunięcia 25 mar 2022 25 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. 1 MAJA, 41B, ŻYRARDÓW, 96-300, ŻYRARDÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 21500,00 PLN
Dane kontaktowe
Email WYDAWNICTWO@SAPERSKIE.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEDARIUSZ GOŹLIŃSKI
Prokurent
2015-09-28
2021-06-08
PROKURA SAMOISTNA
MAGDALENA ELŻBIETA GOŹLIŃSKA
Beneficjent
DARIUSZ GOŹLIŃSKI
Beneficjent
SZCZEPAN DĄBEK
Beneficjent
DARIUSZ GOŹLIŃSKI
reprezentant
SZCZEPAN DĄBEK
reprezentant
DARIUSZ GOŹLIŃSKI
Wspólnik
2015-08-07
2022-03-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
MAGDALENA ELŻBIETA GOŹLIŃSKA
Wspólnik
2015-08-07
2019-02-27
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ
SZCZEPAN DĄBEK
Wspólnik
2019-02-27
2022-03-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000,00 ZŁ
DARIUSZ GOŹLIŃSKI
Likwidator
2021-06-08
2022-03-25
MAGDALENA ELŻBIETA GOŹLIŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
DARIUSZ GOŹLIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
SZCZEPAN DĄBEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAGDALENA ELŻBIETA GOŹLIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-08-07
2019-11-29
SZCZEPAN DĄBEK
PREZES ZARZĄDU
2019-11-29
2021-06-08
2015-08-07
2019-02-27
GOLDEN TREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-02-27
2021-06-08
WYDAWNICTWO SAPERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-08-07
2016-11-03
AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 119A, WARSZAWA, 02-017, WARSZAWA, POLSKA
2016-11-03
2019-02-27
UL. OGRODOWA, 32A, WARSZAWA, 00-893, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie