KRS 0000570370
NIP7282803379
REGON36219448100000
NazwaPRO-CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRO-CAPITAL
Data rejestracji 06 sie 2015 (9 lat temu) 06 sie 2015
Data usunięcia 24 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 80/82, ŁÓDŹ, 90-437, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7282803379
data rejestracji 13 lis 2017
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 07 lis 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAWspólnik
2015-08-06
2017-05-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
10153579200000
ROBERT PAWEŁ BŁAŻEJEWICZ
Wspólnik
2017-05-25
2017-11-09
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ
KRZYSZTOF JANUSZ KOWALCZYK
Wspólnik
2017-05-25
2023-04-24
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
JOLANTA ŚLEDZIŃSKA
Wspólnik
2017-05-25
2017-11-09
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ
BARTOSZ ŚLEDZIŃSKI
Wspólnik
2017-11-09
2023-04-24
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
PAWEŁ MAREK SĘDZICKI
Wspólnik
2017-05-25
2017-11-09
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD, W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZBIGNIEW SŁAWOJ MIELCZAREK
PREZES ZARZĄDU
2015-08-06
2017-05-25
ROBERT PAWEŁ BŁAŻEJEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-05-25
2017-11-09
JOLANTA ŚLEDZIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-05-25
2017-11-09
PAWEŁ MAREK SĘDZICKI
PREZES ZARZĄDU
2017-05-25
2017-11-09
KRZYSZTOF JANUSZ KOWALCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-05-25
2017-11-09
KRZYSZTOF JANUSZ KOWALCZYK
PREZES ZARZĄD
2017-11-09
2023-04-24
2015-08-06
2017-09-13
NAWROT, 85A, ŁÓDŹ, 90-039, ŁÓDŹ, POLSKA
2017-09-13
2017-11-09
UL. PŁK. DR. STANISŁAWA WIĘCKOWSKIEGO, 3, ŁÓDŹ, 90-411, ŁÓDŹ, POLSKA
Km 84/22
2022-12-31
2023-11-16
3677.5 PLN
VI Nc-e 790983/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Katarzyna Bomba Kancelaria Komornicza nr II w Łodzi
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie