KRS 0000569605
NIP6351836218
REGON36216028100000
Nazwa"INSTALATOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa"INSTALATOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 03 sie 2015 (9 lat temu) 03 sie 2015
Data usunięcia 23 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. PSZCZYŃSKA, 61, MIKOŁÓW, 43-190, MIKOŁÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6351836218
data rejestracji 22 wrz 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 cze 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #469 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #960 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAKAMILA MARIA KRZYSZTOŃ
Beneficjent
MARIA CHORĄGWICKA-KRZYSZTOŃ
Beneficjent
MALWINA JANINA KRZYSZTOŃ
reprezentant
MARIA CHORĄGWICKA KRZYSZTOŃ
Wspólnik
2015-08-03
2021-07-23
KAMILA MARIA KRZYSZTOŃ
Wspólnik
2015-08-03
2021-07-23
MALWINA JANINA KRZYSZTOŃ
Wspólnik
2015-08-03
2021-07-23
KAMILA MARIA KRZYSZTOŃ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
BRAK
MARIA CHORĄGWICKA-KRZYSZTOŃ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
BRAK
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA: -MARIA CHORĄGWICKA KRZYSZTOŃ-PREZES ZARZĄDU PESEL 59012413049 -KAMILA KRZYSZTOŃ-CZŁONEK ZARZĄDU PESEL 86112815086 -MALWINA KRZYSZTOŃ-CZŁONEK ZARZĄDU PESEL 86112813107 DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓLKI UPRAWNIESI SĄ:PREZES SAMODZIELNIE,ORAZ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU-ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Członek Organu Reprezentacji
2015-08-03
2021-07-23
24004760700000
2015-08-03
2021-07-23
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-08-03
2021-07-23
"INSTALATOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-08-03
2021-07-23
UL. PSZCZYŃSKA, 61, MIKOŁÓW, 43-190, MIKOŁÓW, POLSKA
2015-08-03
2021-07-23
4778Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2015-08-03
2021-07-23
477 - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2015-08-03
2021-07-23
466 - SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
2015-08-03
2021-07-23
467 - POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA
2015-08-03
2021-07-23
469 - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2015-08-03
2021-07-23
433 - WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
2015-08-03
2021-07-23
521 - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
2015-08-03
2021-07-23
464 - SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
2015-08-03
2021-07-23
855 - POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI
2015-08-03
2021-07-23
960 - POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie