KRS 0000569575
NIP9462654002
REGON36214234300000
NazwaMKJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMKJ
Data rejestracji 31 lip 2015 (9 lat temu) 31 lip 2015
Data usunięcia 23 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PROSTA, 19, LUBLIN, 20-135, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9462654002
data rejestracji 05 gru 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 lis 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAMIROSŁAW PAWEŁ BOŻEK
Beneficjent
MIROSŁAW PAWEŁ BOŻEK
reprezentant
MIROSŁAW PAWEŁ BOŻEK
Wspólnik
2015-07-31
2021-11-23
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4750,00 ZŁ
MIROSŁAW PAWEŁ BOŻEK
Likwidator
2020-02-27
2021-11-23
MIROSŁAW PAWEŁ BOŻEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI NIEZALEŻNIE OD KWOTY ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MIROSŁAW PAWEŁ BOŻEK
PREZES ZARZĄDU
2015-07-31
2018-03-13
ANDRZEJ ROMAN BLANIA
PREZES ZARZĄDU
2018-03-13
2019-01-29
MARCIN SZKUDZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-01-29
2020-02-27
2015-07-31
2020-02-27
MKJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-07-31
2017-10-30
UL. EUGENIUSZA ROMERA, 12, LUBLIN, 20-487, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie