KRS 0000569539
NIP9512395070
REGON36219532200000
NazwaGLAM BAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGLAM BAR
Data rejestracji 04 sie 2015 (9 lat temu) 04 sie 2015
Data usunięcia 16 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KOTYLION, 4, WARSZAWA, 02-860, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9512395070
data rejestracji 01 wrz 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 lip 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9602Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMIIGA MARIA BIELAWSKI
Beneficjent
KATARZYNA SUDA TOMASZKIEWICZ
Beneficjent
RAFAŁ SEBASTIAN NICA
reprezentant
RAFAŁ SEBASTIAN NICA
Beneficjent
RAFAŁ SEBASTIAN NICA
Wspólnik
2015-08-04
2021-07-16
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500 ZŁOTYCH
KATARZYNA SUDA TOMASZKIEWICZ
Wspólnik
2015-08-04
2021-07-16
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500 ZŁOTYCH
IGA MARIA BIELAWSKI
Wspólnik
2015-08-04
2021-07-16
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500 ZŁOTYCH
ALEKSANDRA NATALIA CIĘŻART
Wspólnik
2015-08-04
2021-07-16
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁOTYCH
RAFAŁ SEBASTIAN NICA
Likwidator
2019-11-26
2021-07-16
IGA MARIA BIELAWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KATARZYNA SUDA TOMASZKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
RAFAŁ SEBASTIAN NICA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE SPRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
IGA MARIA BIELAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-08-04
2016-10-06
ALEKSANDRA NATALIA CIĘŻART
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-08-04
2016-06-28
KATARZYNA SUDA TOMASZKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-06
2019-11-26
RAFAŁ SEBASTIAN NICA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-06
2019-11-26
2015-08-04
2019-11-26
GLAM BAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie