KRS 0000569506
NIP7831729368
REGON36215215200000
NazwaFML SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFML
Data rejestracji 03 sie 2015 (9 lat temu) 03 sie 2015
Data usunięcia 17 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWJAN WŁADYSŁAW WÓJCIKIEWICZ
Wspólnik
2015-08-03
2017-10-03
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
Wspólnik
2017-10-03
2021-06-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
36214410600000
JAN WŁADYSŁAW WÓJCIKIEWICZ
Prokurent
2015-08-03
2017-04-27
PROKURA SAMOISTNA
FILIP JAN WÓJCIKIEWICZ
Prokurent
2015-08-03
2017-04-27
PROKURA SAMOISTNA
MEYER IZABELA
Kurator
2018-12-03
2021-06-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.
PAWEŁ CIECHANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-08-03
2017-11-15
2015-08-03
2016-09-26
UL. MIECZYSŁAWA NIEDZIAŁKOWSKIEGO, 2, POZNAŃ, 61-578, POZNAŃ, POLSKA
2016-09-26
2017-11-15
UL. JANA HEWELIUSZA, 11, GDAŃSK, 80-890, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie