KRS 0000568901
NIP7372206233
REGON36211345900000
NazwaIMPULS CONTRACTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaIMPULS CONTRACTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 29 lip 2015 (9 lat temu) 29 lip 2015
Data usunięcia 21 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. DRUKARSKA, 7, KRAKÓW, 30-348, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7372206233
data rejestracji 10 sie 2015
status Czynny
35880400000070001926360003
38105011001000009031529440
INGBSK Oddział w Wadowicach, ul. Lwowska 16
ul. Lwowska 16 34-100 wadowicki POLSKA
60105011001000009031529432
INGBSK Oddział w Wadowicach, ul. Lwowska 16
ul. Lwowska 16 34-100 wadowicki POLSKA
89880400000070001926360001
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #45 BUDOWNICTWOMACIEJ WOJTAS
Beneficjent
MACIEJ WOJTAS
zgłaszający - członek zarządu
MACIEJ WOJTAS
Wspólnik
2015-07-29
2016-04-04
Wspólnik
2015-07-29
2023-09-21
36126449800000
Wspólnik
2015-10-22
2023-09-21
36278500600000
IWONA MAGDALENA SIARKOWSKA
Wspólnik
2016-04-04
2020-09-16
GRAŻYNA FRANCISZKA WOJTAS
Wspólnik
2016-04-04
2023-09-21
MARIUSZ WOJTAS
Wspólnik
2020-09-16
2023-09-21
MACIEJ WOJTAS
Wspólnik
2020-09-16
2023-09-21
ŁUKASZ WOJTAS
Wspólnik
2020-09-16
2023-09-21
MACIEJ WOJTAS
Prokurent
2015-10-22
2023-09-21
PROKURA SAMOISTNA
ŁUKASZ STANISŁAW WOJTAS
Prokurent
2015-10-22
2023-09-21
PROKURA SAMOISTNA
MARIUSZ WOJTAS
Prokurent
2015-10-22
2023-09-21
PROKURA ŁĄCZNA - REPREZENTACJA PRZEZ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
GRAŻYNA FRANCISZKA WOJTAS
Prokurent
2016-08-29
2018-01-25
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
MACIEJ WOJTAS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PEŁNI FUNKCJĘ KIEROWNICZĄ SPÓŁKI - PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, A W SZCZEGÓLNOŚCI DO SKŁADANIA OŚWIADACZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU, GDY W SPÓŁCE UCZESTNICZY WIĘCEJ NIŻ JEDEN KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2015-07-29
2023-09-21
36126449800000
2015-07-29
2016-04-04
893, LASKOWA, 34-602, LASKOWA, POLSKA
2016-04-04
2018-01-25
UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 14C, LIMANOWA, 34-600, LIMANOWA, POLSKA
2018-01-25
2018-02-14
UL. DRUKARSKA, 7, KRAKÓW, 30-349, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie