KRS 0000568751
NIP8322076378
REGON36210032700000
NazwaWMKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWMKON
Data rejestracji 27 lip 2015 (9 lat temu) 27 lip 2015
Data usunięcia 27 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KONOPNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2363 PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ #235 PRODUKCJA CEMENTU, WAPNA I GIPSU #422 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #411 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCISYLWESTER TOMASZ MODRAK
Wspólnik
2015-07-27
2023-09-27
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
PATRYCJA WILUŚ
Wspólnik
2015-07-27
2019-11-28
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
EMILIA JÓZEFA WILUŚ
Wspólnik
2019-11-28
2023-09-27
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
EMILIA JÓZEFA WILUŚ
PREZES ZARZĄDU
2015-07-27
2021-01-29
2015-07-27
2020-02-28
UL. PARKOWA, 7, KONOPNICA, 98-313, KONOPNICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie