KRS 0000568702
NIP5472154813
REGON36209877700000
NazwaAUTO DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAUTO DESIGN
Data rejestracji 27 lip 2015 (9 lat temu) 27 lip 2015
Data usunięcia 14 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TOWAROWA, 2, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5472154813
data rejestracji 03 wrz 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 lip 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #2931Z PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH #2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEIRENEWUSZ ARTUR SKORNÓG
Beneficjent
RYSZARD PAWEŁ OLSZEWSKI
Beneficjent
NORBERT MARIUSZ KWIATKOWSKI
Beneficjent
IRENEWUSZ ARTUR SKORNÓG
reprezentant
NORBERT MARIUSZ KWIATKOWSKI
reprezentant
RYSZARD PAWEŁ OLSZEWSKI
reprezentant
NORBERT MARIUSZ KWIATKOWSKI
Wspólnik
2015-07-27
2021-07-14
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH 00/100)
RYSZARD PAWEŁ OLSZEWSKI
Wspólnik
2015-07-27
2021-07-14
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH 00/100)
IRENEUSZ ARTUR SKORNÓG
Wspólnik
2015-07-27
2021-07-14
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH 00/100)
RYSZARD PAWEŁ OLSZEWSKI
Likwidator
2021-02-18
2021-07-14
IRENEWUSZ ARTUR SKORNÓG
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
RYSZARD PAWEŁ OLSZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
NORBERT MARIUSZ KWIATKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI.
IRENEUSZ ARTUR SKORNÓG
PREZES ZARZĄDU
2015-07-27
2017-05-26
IRENEUSZ ARTUR SKORNÓG
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-05-26
2021-02-18
RYSZARD PAWEŁ OLSZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-07-27
2017-05-26
RYSZARD PAWEŁ OLSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-05-26
2018-06-29
RYSZARD PAWEŁ OLSZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-06-29
2021-02-18
NORBERT MARIUSZ KWIATKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-06-29
2021-02-18
NORBERT MARIUSZ KWIATKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-07-27
2018-06-29
2015-07-27
2021-02-18
AUTO DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-07-27
2016-12-07
UL. 1 DYWIZJI PANCERNEJ, 45, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2016-12-07
2020-06-22
UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO, 440, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie