KRS 0000568369
NIP7811912891
REGON36208353400000
NazwaTOMAR PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTOMAR PL
Data rejestracji 24 lip 2015 (9 lat temu) 24 lip 2015
Data usunięcia 16 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. HUCULSKA, 1, WARSZAWA, 00-730, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #45 BUDOWNICTWO #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJYURIY LOGVYN
Wspólnik
2016-01-29
2017-01-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200 000,00 ZŁ
GLOBAL OFFICE LIMITED
Wspólnik
2017-01-23
2017-10-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200 000,00 ZŁ
TOMASZ MARCIN LESZCZ
Wspólnik
2015-07-24
2016-01-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000,00 ZŁ
PRZEMYSŁAW ZBIGNIEW KLEMPA
Wspólnik
2017-10-13
2018-03-05
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ
DIANA SYLWIA ZIÓŁKOWSKA
Wspólnik
2018-03-05
2023-06-16
92 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 184.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
TOMASZ MARCIN LESZCZ
PREZES ZARZĄDU
2015-07-24
2016-01-29
YURIY LOGVYN
PREZES ZARZĄDU
2016-01-29
2017-01-23
ZBIGNIEW BILIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-01-23
2017-10-13
PRZEMYSŁAW ZBIGNIEW KLEMPA
PREZES ZARZĄDU
2017-10-13
2018-03-05
WOJCIECH TOMASZ SIEWIOR
PREZES ZARZĄDU
2018-03-05
2018-10-24
2015-07-24
2017-01-23
UL. AUGUSTYNA SZAMARZEWSKIEGO, 17, POZNAŃ, 60-514, POZNAŃ, POLSKA
2017-01-23
2018-03-05
UL. LECHICKA, 59A, POZNAŃ, 61-695, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie