KRS 0000568065
NIP9662098623
REGON36207422200000
NazwaPODLASKIE STOWARZYSZENIE HR
Krótka nazwaPODLASKIE HR
Data rejestracji 22 lip 2015 (9 lat temu) 22 lip 2015
Data usunięcia 21 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres UL. OGRODNICZKI, 23, BIAŁYSTOK, 15-763, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9662098623
data rejestracji 14 paź 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9412Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTWEWA LESZCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2019-01-22
2019-06-26
JOANNA ADAMCZUK
Członek Organu Nadzoru
2019-06-26
2022-01-21
URSZULA BUCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-07-22
2022-01-21
EDYTA SIENKIEWICZ ŁUPIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-03-03
2019-01-22
BARBARA SEWASTIANIK
Członek Organu Nadzoru
2020-02-17
2022-01-21
KATARZYNA BEREŚNIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2015-07-22
2016-03-03
AGNIESZKA KALICKA
Członek Organu Nadzoru
2015-07-22
2020-02-17
BEATA GRYGORCZUK
Likwidator
2021-04-16
2022-01-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA ORAZ ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA I PODPISU DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
JUSTYNA MARIA DĄBROWSKA SADOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-02-17
2021-04-16
MILENA KAZBERUK MAKSIMCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-02-17
2021-04-16
BEATA GRYGORCZUK
PREZES ZARZĄDU
2015-07-22
2021-04-16
JADWIGA STACHURSKA
SEKRETARZ
2015-07-22
2015-09-22
ŁUKASZ ŁAWRENIUK
SKARBNIK
2015-07-22
2016-03-03
MAŁGORZATA IRENA JAROMSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-07-22
2019-01-22
ALICJA PANASEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-07-22
2019-01-22
ANETA DOMALEWSKA
SEKRETARZ
2015-09-22
2016-03-03
ANETA DOMALEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-03
2020-02-17
EDYTA SIENKIEWICZ ŁUPIŃSKA
CZŁONEK ZARZADU
2019-01-22
2020-02-17
2015-07-22
2019-01-22
UL. OGRODNICZKI, 23, BIAŁYSTOK, 15-763, BIAŁYSTOK, POLSKA
2019-01-22
2019-02-21
UL. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO, 1C, BIAŁYSTOK, 15-199, BIAŁYSTOK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie