KRS 0000567681
NIP7010497247
REGON36208487000000
NazwaMIR TRADING COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMIR TRADING COMPANY
Data rejestracji 20 lip 2015 (9 lat temu) 20 lip 2015
Data usunięcia 20 mar 2019 20 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 200, WARSZAWA, 02-486, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 32750,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010497247
data rejestracji 20 cze 2016
status Czynny
47175000090000000034400784
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
97175000090000000034400757
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU #1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMITURGUT YAVUZ
Beneficjent
TURGUT YAVUZ
zgłaszający - komplementariusz
KAMIL YAVUZ
Wspólnik
2015-07-20
2019-03-20
296 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.800,00 ZŁOTYCH
TURGUT YAVUZ
Wspólnik
2015-07-20
2019-03-20
194 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.700,00 ZŁOTYCH
OKAN YAVUZ
Wspólnik
2017-12-29
2019-03-20
66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.300,00 ZŁ
KEMAL BINGÖL
Wspólnik
2018-07-03
2019-03-20
92 UDZIAŁY O ŁACZNEJ WARTOŚCI 4.600,00 ZŁ
TURGUT YAVUZ
Prokurent
2015-07-20
2016-05-10
PROKURA SAMODZIELNA (SAMOISTNA)
MAŁGORZATA YAVUZ
Prokurent
2015-07-20
2019-03-20
PROKURA SAMODZIELNA (SAMOISTNA)
KAMIL YAVUZ
Prokurent
2016-05-10
2019-03-20
PROKURA SAMOISTNA
TURGUT YAVUZ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
KAMIL YAVUZ
PREZES ZARZĄDU
2015-07-20
2016-05-10
TURGUT YAVUZ
PREZES ZARZĄDU
2016-05-10
2019-03-20
2015-07-20
2016-06-20
UL. GRÓJECKA, 214, WARSZAWA, 02-390, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie