KRS 0000567588
NIP9571079732
REGON36203024200000
Nazwa"BEKERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBEKERS
Data rejestracji 16 lip 2015 (9 lat temu) 16 lip 2015
Data usunięcia 15 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PRZEMYSŁOWA, 2A, PRUSZCZ GDAŃSKI, 83-000, PRUSZCZ GDAŃSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIUROHAXO@GMAIL.COM
Dane podatkowe
NIP 9571079732
data rejestracji 05 sie 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 gru 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3011Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHMAGDALENA BARBARA SAWA
Wspólnik
2015-07-16
2016-10-03
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7000,00 ZŁOTYCH
TOMASZ MARIAN BIEŃCZAK
Wspólnik
2015-07-16
2017-03-10
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.000,00 ZŁOTYCH
KAROL MARCIN LISICKI
Wspólnik
2017-03-10
2018-01-16
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
KAMIL WOJCIECH BEKER
Wspólnik
2018-01-16
2018-11-30
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁOTYCH
PAWEŁ STEFAN RAMS
Wspólnik
2018-11-30
2019-04-18
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
PAWEŁ ROLA
Wspólnik
2019-04-18
2020-12-15
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
TOMASZ MARIAN BIEŃCZAK
PREZES ZARZĄDU
2015-07-16
2017-03-10
MAGDALENA BARBARA SAWA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-07-16
2016-10-03
KAROL MARCIN LISICKI
PREZES ZARZĄDU
2017-03-10
2018-01-16
KAMIL WOJCIECH BEKER
PREZES ZARZĄDU
2018-01-16
2018-11-07
PAWEŁ ROLA
PREZES ZARZĄDU
2019-04-18
2019-07-05
PAWEŁ STEFAN RAMS
PREZES ZARZĄDU
2018-11-30
2019-04-18
2015-07-16
2018-01-16
HAXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-07-16
2017-03-10
UL. GDAŃSKA, 21, GDAŃSK, 80-518, GDAŃSK, POLSKA
2017-03-10
2018-01-16
UL. BERNARDA MILSKIEGO, 1, GDAŃSK, 80-809, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie