KRS 0000567311
NIP7010498991
REGON36216015700000
NazwaMAGNA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMAGNA
Data rejestracji 30 lip 2015 (9 lat temu) 30 lip 2015
Data usunięcia 08 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, 4, WARSZAWA, 00-333, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000000
Dane podatkowe
NIP 7010498991
data rejestracji 11 sie 2015
status Czynny
66116022020000000325621050
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#16 PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ #17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #2365Z PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM #235 PRODUKCJA CEMENTU, WAPNA I GIPSU #2362Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSUJAN JĘDRZEJ OLEK
Beneficjent
JAROSŁAW OLEK
Beneficjent
JAN JĘDRZEJ OLEK
zgłaszający - członek zarządu
ARTUR DOMINIK OLEK
Beneficjent
JAROSŁAW OLEK
zgłaszający - członek zarządu
ARTUR DOMINIK OLEK
zgłaszający - członek zarządu
MACIEJ MIROSŁAW HOMENDA
Członek Organu Nadzoru
2015-07-30
2022-02-08
IWONA KATARZYNA KOREJBA
Członek Organu Nadzoru
2015-07-30
2022-02-08
MACIEJ JERZY KOREJBA
Członek Organu Nadzoru
2015-07-30
2022-02-08
JAN JĘDRZEJ OLEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JAROSŁAW OLEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ARTUR DOMINIK OLEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MICHAŁ MATEUSZ HOMENDA
PREZES ZARZĄDU
2015-07-30
2022-02-08
2015-07-30
2019-05-06
UL. NOWOGRODZKA, 50, WARSZAWA, 00-695, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie