KRS 0000566941
NIP6762490750
REGON36206470300000
NazwaODNOVA III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŁÓDŹ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaODNOVA III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŁÓDŹ
Data rejestracji 16 lip 2015 (9 lat temu) 16 lip 2015
Data usunięcia 30 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ZWIERZYNIECKA, 14, KRAKÓW, 31-102, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email FLESZCZYNSKI@LETONDEVELOPMENT.PL
Dane podatkowe
NIP 6762490750
data rejestracji 26 wrz 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 wrz 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKMARCIN IGOR KAUTSCH
Beneficjent
ANNA MARIA SZYMUSIK-KAUTSCH
zgłaszający - wspólnik spółki
ANNA MARIA SZYMUSIK-KAUTSCH
Beneficjent
Wspólnik
2015-07-16
2023-10-30
36079113200000
PIOTR STANISŁAW OWSIANY
Wspólnik
2016-02-29
2016-07-25
LESZEK JACH
Wspólnik
2016-02-29
2017-03-08
KRZYSZTOF SZPILAKOWSKI
Wspólnik
2016-02-29
2021-08-20
PIOTR WŁADYSŁAW PUPIN
Wspólnik
2016-02-29
2016-07-25
AGNIESZKA JANINA LESZCZYŃSKA
Prokurent
2015-07-16
2023-10-30
SAMOISTNA
MARCIN IGOR KAUTSCH
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ANNA MARIA SZYMUSIK-KAUTSCH
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiWSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ
Członek Organu Reprezentacji
2015-07-16
2016-02-29
36153288100000
Członek Organu Reprezentacji
2016-02-29
2021-08-20
36201879000000
Członek Organu Reprezentacji
2021-08-20
2023-10-30
36201879000000
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-29
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 0 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
III. Usługi obce | 0 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 0 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 0 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 20781.05 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -5577.52 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 6000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26358.57 |
- Rezerwy na zobowiązania | 0 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
Aktywa razem | 20781.05 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 20781.05 |
- Zapasy | 0 |
- Należności krótkoterminowe | 20383.01 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
2015-07-16
2016-02-29
LETON DEVELOPMENT III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BETA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-02-29
2016-06-13
LETON DEVELOPMENT MARCINKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-06-13
2021-08-20
LETON DEVELOPMENT MORCINKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie