KRS 0000566385
NIP7792433059
REGON36201508200000
NazwaNEXT BUD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNEXT BUD INVEST
Data rejestracji 15 lip 2015 (9 lat temu) 15 lip 2015
Data usunięcia 05 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JAWORNICKA, 8, POZNAŃ, 60-161, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email MALGORZATA.GLINKIEWICZ@MKCONSULTINGSC.HOME.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#412 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #421 BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIERAFAŁ KACZMAREK
Wspólnik
2016-04-29
2024-07-05
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ
ROMUALD TAKOWSKI
Wspólnik
2015-07-15
2016-04-29
92 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.600,00 ZŁ
ANDRZEJ URBANEK
Wspólnik
2016-04-29
2024-07-05
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ
ALBERT KUŹNICKI
Wspólnik
2016-04-29
2024-07-05
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ
ALBERT PIOTR KUŹNICKI
Likwidator
2021-09-09
2024-07-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE PREZES ZARZĄDU WRAZ Z WICEPREZESEM ZARZĄDU.
ROMUALD TAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-07-15
2016-04-29
MAŁGORZATA STANISŁAWA GLINKIEWICZ
VICE PREZES ZARZĄDU
2015-07-15
2016-04-29
ANDRZEJ URBANEK
PREZES ZARZĄDU
2016-04-29
2021-09-09
ALBERT KUŹNICKI
VICE PREZES
2016-04-29
2021-09-09
RAFAŁ KACZMAREK
VICE PREZES
2016-04-29
2021-09-09
2015-07-15
2021-09-09
NEXT BUD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie