KRS 0000566051
NIP5223033312
REGON36198447100000
NazwaUPFLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaUPFLY
Data rejestracji 06 lip 2015 (9 lat temu) 06 lip 2015
Data usunięcia 17 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. NAUKOWA, 37, WARSZAWA, 02-463, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5223033312
data rejestracji 23 lip 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 lut 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMIMAREK ZBIGNIEW MARCZUK
Beneficjent
KRZYSZTOF JAN JAGODZIŃSKI
reprezentant
EWA MARZENA KOBA
reprezentant
MAREK ZBIGNIEW MARCZUK
Wspólnik
2015-07-06
2020-09-17
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000 ZŁOTYCH
EWA MARZENA KOBA
Wspólnik
2015-07-06
2020-09-17
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF JAN JAGODZIŃSKI
Wspólnik
2015-07-06
2020-09-17
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500 ZŁOTYCH
EWA MARZENA KOBA
Prokurent
2015-07-31
2017-03-24
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF JAN JAGODZIŃSKI
Prokurent
2015-07-31
2017-03-24
PROKURA SAMOISTNA
EWA MARZENA KOBA
Likwidator
2017-03-24
2020-09-17
MAREK ZBIGNIEW MARCZUK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ Z OD JEDNEGO DO TRZECH CZŁONKÓW. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, DO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE
MAREK ZBIGNIEW MARCZUK
PREZES ZARZĄDU
2015-07-06
2017-03-24
2015-07-06
2017-03-24
UPFLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie