KRS 0000565654
NIP8672240401
REGON36192394300000
NazwaSIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSIM
Data rejestracji 02 lip 2015 (9 lat temu) 02 lip 2015
Data usunięcia 08 mar 2024 08 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 129, TARNOBRZEG, 39-400, TARNOBRZEG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAMARIUSZ MUCHA
Wspólnik
2015-07-02
2024-03-08
ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 50 WARTOŚĆ UDZIAŁOW ŁĄCZNIE: 2500,00 ZŁ
TOMASZ KRZYSZTOF ŚWIETLIK
Wspólnik
2015-07-02
2024-03-08
ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 50 WARTOŚĆ UDZIAŁOW ŁĄCZNIE: 2500,00 ZŁ
TOMASZ KRZYSZTOF ŚWIETLIK
Likwidator
2020-03-24
2024-03-08
MARIUSZ MUCHA
Likwidator
2020-03-24
2022-11-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO KWOTY 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE WE WSZYSTKICH SPRAWACH SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.
MARIUSZ MUCHA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-07-02
2020-03-24
TOMASZ KRZYSZTOF ŚWIETLIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-07-02
2020-03-24
2015-07-02
2020-03-24
SIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie