KRS 0000565434
NIP7382148425
REGON36200821900000
Nazwa"PIEKARNIA BOBOWSKA" ROGALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa"PIEKARNIA BOBOWSKA" ROGALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 06 lip 2015 (9 lat temu) 06 lip 2015
Data usunięcia 04 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. WOLICKA, 19, WOJNICZ, 32-830, WOJNICZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7382148425
data rejestracji 06 sie 2015
status Czynny
12114020750000226397001025
mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz
ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA
75124010371111001124360768
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
78114020750000226397001001
mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz
ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA
85105015621000009030760616
INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46
ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #1072Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKIJERZY KRZYSZTOF ROGALA
zgłaszający - członek zarządu
EWELINA WÓJCIK-ROGALA
Beneficjent
JERZY KRZYSZTOF ROGALA
Beneficjent
JERZY KRZYSZTOF ROGALA
Wspólnik
2015-07-06
2023-09-04
EWELINA WÓJCIK ROGALA
Wspólnik
2015-07-06
2023-09-04
EWELINA WÓJCIK-ROGALA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BRAK
JERZY KRZYSZTOF ROGALA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
NIE DOTYCZY
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA - SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB WIELOOSOBOWEGO - SPÓŁKĘ ROGALA SPÓŁKA Z O.O. REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU - SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZĄ: JERZY KRZYSZTOF ROGALA - PREZES ZARZĄDU ORAZ EWELINA WÓJCIK-ROGALA - CZŁONEK ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2015-07-06
2023-09-04
36174247200000
2015-07-06
2022-08-11
UL. GRUNWALDZKA, 59, BOBOWA, 38-350, BOBOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie