KRS 0000563928
NIP7922292084
REGON36182194100000
NazwaAO MEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAO MEGA
Data rejestracji 22 cze 2015 (9 lat temu) 22 cze 2015
Data usunięcia 26 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. HANDLOWA, 5, ORŁY, 37-716, ORŁY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7922292084
data rejestracji 07 lip 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCHANDRII VOVK
Wspólnik
2015-06-22
2022-04-26
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ
OLESIA FEDOROVA
Wspólnik
2015-06-22
2022-04-26
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANDRII VOVK
PREZES ZARZĄDU
2015-06-22
2022-04-26
OLESIA FEDOROVA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-22
2022-04-26
2015-06-22
2015-07-01
109, DUŃKOWCE, 37-550, RADYMNO, POLSKA
2015-07-01
2016-04-08
109, DUŃKOWICE, 37-550, RADYMNO, POLSKA
2016-04-08
2017-06-09
750, OSTRÓW, 37-700, PRZEMYŚL, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie