KRS 0000563859
NIP6652998708
REGON36182652000000
NazwaLABOR SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLABOR SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 23 cze 2015 (9 lat temu) 23 cze 2015
Data usunięcia 14 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. 3 MAJA, 48, KONIN, 62-500, KONIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAROMAN WRONKOWSKI
Beneficjent
PIOTR KRZYSZTOF KAMIŃSKI
reprezentant
ROMAN WRONKOWSKI
reprezentant
ROMAN WRONKOWSKI
Wspólnik
2015-06-23
2023-09-14
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 600,00 ZŁ
IRENEUSZ KRZYSZTOF KAMIŃSKI
Wspólnik
2015-06-23
2022-02-23
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 600,00 ZŁ
MARIA MAGDALENA DURCZYŃSKA
Wspólnik
2015-06-23
2018-08-14
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 600,00 ZŁ
WALDEMAR LACHOWICZ
Wspólnik
2015-06-23
2018-01-04
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 600,00 ZŁ
SYLWIA FRANTCZAK
Wspólnik
2015-06-23
2017-10-16
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 600,00 ZŁ
BOGUMIŁ MACIEJ BARTCZAK
Wspólnik
2015-06-23
2023-09-14
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 600,00 ZŁ
JAN WRÓBLEWSKI
Wspólnik
2015-06-23
2017-10-16
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 600,00 ZŁ
MAREK STANISŁAW SKORASZEWSKI
Wspólnik
2015-06-23
2023-09-14
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 600,00 ZŁ
MAREK JAN BIDZIŃSKI
Wspólnik
2015-06-23
2023-09-14
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 600,00 ZŁ
SYLWIA WRÓBLEWSKA
Wspólnik
2017-10-16
2023-09-14
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 600,00 ZŁ
ROMAN WRONKOWSKI
Likwidator
2022-06-29
2023-09-14
PIOTR KRZYSZTOF KAMIŃSKI
Likwidator
2022-06-29
2023-09-14
ROMAN WRONKOWSKI
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU LABOR SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
PIOTR KRZYSZTOF KAMIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-12-22
2022-06-29
ROMAN WRONKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-06-23
2022-06-29
IRENEUSZ KRZYSZTOF KAMIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-06-23
2020-12-22
2015-06-23
2022-06-29
LABOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-06-23
2018-08-14
UL. SZARYCH SZEREGÓW, 7, KONIN, 62-500, KONIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie