KRS 0000563821
NIP7010492681
REGON36184173100000
NazwaFUNDACJA - INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO I CYBERBEZPIECZEŃSTWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwa- INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO I CYBERBEZPIECZEŃSTWA
Data rejestracji 23 cze 2015 (9 lat temu) 23 cze 2015
Data usunięcia 05 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres UL. WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA, 16, WARSZAWA, 02-013, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email OLSZEWSKIPAW@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPAWEŁ JAN OLSZEWSKI
Beneficjent
PAWEŁ JAN OLSZEWSKI
ZGŁASZAJĄCY - LIKWIDATOR
PAWEŁ OLSZEWSKI
Likwidator
2020-09-07
2023-06-05
PAWEŁ JAN OLSZEWSKI
Beneficjent
LIKWIDATOR FUNDACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI. 2. W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ KWOTY 10.000 (DZIESIĘCIU TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
PAWEŁ JAN OLSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-06-23
2020-09-07
DOMINIKA SALWEROWICZ
ZASTĘPCA PREZESA
2015-06-23
2020-09-07
2015-06-23
2020-09-07
FUNDACJA - INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO I CYBERBEZPIECZEŃSTWA
2015-06-23
2019-07-02
UL. WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA, 4, WARSZAWA, 02-005, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie