KRS 0000563809
NIP8952046485
REGON36181886700000
NazwaPOJAZDY TURYSTYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaPOJAZDY TURYSTYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 19 cze 2015 (9 lat temu) 19 cze 2015
Data usunięcia 23 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres ZIELNA, 38, WROCŁAW, 51-313, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8952046485
data rejestracji 12 paź 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 lut 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2910E PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #45 BUDOWNICTWO #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNAWOJCIECH ADAM ŚWITALSKI
reprezentant
WOJCIECH ADAM ŚWITALSKI
Beneficjent
POJAZDY TURYSTYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI
Wspólnik
2015-06-19
2018-06-12
ELŻBIETA MARIA ŚWITALSKA
Wspólnik
2015-06-19
2015-12-11
CEZARY KRZYSZTOF ŁAWSKI
Wspólnik
2015-06-19
2015-12-11
WOJCIECH ADAM ŚWITALSKI
Wspólnik
2015-06-19
2021-02-23
MAREK ŁUKASZ KABAŁA
Wspólnik
2015-06-19
2017-02-03
Wspólnik
2018-06-12
2021-02-23
36186626300000
WOJCIECH ADAM ŚWITALSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
99% UDZIAŁU W ZYSKU W STOSUNKU DO 75% WKŁADU DO SPÓŁKI.
POSIADA 96% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POJAZDY TURYSTYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA POSIADA 25% W SPÓŁCE.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ: POJAZDY TURYSTYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE ZARZĄD W OSOBIE WOJCIECH ADAM ŚWITALSKI - PREZES ZARZĄDU. SPOSÓB REPREZENTACJI: REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
POJAZDY TURYSTYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI
Członek Organu Reprezentacji
2015-06-19
2018-05-10
Członek Organu Reprezentacji
2018-05-10
2021-02-23
36186626300000
2015-06-19
2021-02-23
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-06-19
2021-02-23
POJAZDY TURYSTYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-06-19
2021-02-23
ZIELNA, 38, WROCŁAW, 51-313, WROCŁAW, POLSKA
2015-06-19
2021-02-23
2910E - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
2015-06-19
2021-02-23
29 - PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
2015-06-19
2021-02-23
30 - PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
2015-06-19
2021-02-23
33 - NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
2015-06-19
2021-02-23
45 - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
2015-06-19
2021-02-23
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2015-06-19
2021-02-23
49 - TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
2015-06-19
2021-02-23
70 - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
2015-06-19
2021-02-23
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
2019-11-27
2021-02-23
9329Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie