KRS 0000563175
NIP7010490742
REGON36177724600000
NazwaRANGER SPORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRANGER SPORTS
Data rejestracji 16 cze 2015 (9 lat temu) 16 cze 2015
Data usunięcia 04 mar 2019 04 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MARSZAŁKOWSKA, 84/92, WARSZAWA, 00-514, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #932 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #3230Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWASAMRAT SINGH
Wspólnik
2015-06-16
2019-03-04
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
BALJIT SINGH
Wspólnik
2015-06-16
2019-03-04
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
SAMRAT SINGH
PREZES ZARZĄDU
2015-06-16
2019-03-04
BALJIT SINGH
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-16
2019-03-04
2015-06-16
2019-03-04
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-06-16
2019-03-04
RANGER SPORTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-06-16
2019-03-04
UL. MARSZAŁKOWSKA, 84/92, WARSZAWA, 00-514, WARSZAWA, POLSKA
2015-06-16
2019-03-04
9311Z - DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH
2015-06-16
2019-03-04
9313Z - DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ
2015-06-16
2019-03-04
9319Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
2015-06-16
2019-03-04
932 - DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
2015-06-16
2019-03-04
3230Z - PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO
2015-06-16
2019-03-04
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2015-06-16
2019-03-04
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2015-06-16
2019-03-04
92 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
2015-06-16
2019-03-04
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
2015-06-16
2019-03-04
96 - POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Km 137/21
2022-05-04
2023-01-16
13630.24 PLN
VI Nc-e 1775829/16
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Aron Czubkowski Kancelaria Komornicza nr III w Warszawie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie