KRS 0000563139
NIP9492201819
REGON36177576700000
NazwaREVERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaREVERS
Data rejestracji 16 cze 2015 (9 lat temu) 16 cze 2015
Data usunięcia 08 mar 2022 08 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DOJAZDOWA, 1, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 280000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email REFIN@ONET.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPIOTR SZEWCZYK
Beneficjent
MARIUSZ SŁAWIŃSKI
Beneficjent
ROBERT SODUŁA
Beneficjent
ROBERT SODUŁA
reprezentant
ARTUR ADAM SKOWRON
Wspólnik
2015-06-16
2016-09-16
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000,00 ZŁ
ROBERT SODUŁA
Wspólnik
2015-06-16
2022-03-08
94 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 94.000,00 ZŁ
MARIUSZ RYSZARD SŁAWIŃSKI
Wspólnik
2015-06-16
2022-03-08
93 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 93.000,00 ZŁ
PIOTR STANISŁAW SZEWCZYK
Wspólnik
2016-03-23
2022-03-08
93 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 93.000,00 ZŁ
MARIUSZ RYSZARD SŁAWIŃSKI
Likwidator
2020-06-25
2022-03-08
ROBERT SODUŁA
Likwidator
2020-06-25
2022-03-08
PIOTR STANISŁAW SZEWCZYK
Likwidator
2020-06-25
2022-03-08
PIOTR SZEWCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARIUSZ SŁAWIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ROBERT SODUŁA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ARTUR ADAM SKOWRON
PREZES ZARZĄDU
2015-06-16
2016-09-16
MARIUSZ RYSZARD SŁAWIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-16
2020-06-25
ROBERT SODUŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-16
2016-09-16
ROBERT SODUŁA
PREZES ZARZĄDU
2016-09-16
2020-06-25
PIOTR STANISŁAW SZEWCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-18
2020-06-25
2015-06-16
2020-06-25
REVERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-06-16
2016-03-23
ALEJA WOLNOŚCI, 37, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie