KRS 0000562944
NIP5492441361
REGON36181786200000
NazwaBASEN SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaBASEN SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 18 cze 2015 (9 lat temu) 18 cze 2015
Data usunięcia 07 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. JANA PAWŁA II, 19, OŚWIĘCIM, 32-600, OŚWIĘCIM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5492441361
data rejestracji 01 lip 2015
status Czynny
29175000090000000030273273
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
85160014621084561510000001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
86175000090000000030273508
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIATOMASZ KRZYSZTOF GAŁGAN
Wspólnik
2015-06-18
2015-08-10
PIOTR JAKUB JĘDRYS
Wspólnik
2015-06-18
2021-12-07
Wspólnik
2015-08-10
2021-12-07
36184486000000
TOMASZ KRZYSZTOF GAŁGAN
Wspólnik
2015-08-10
2016-05-24
TOMASZ KRZYSZTOF GAŁGAN
Wspólnik
2016-05-24
2018-02-27
MACIEJ KRZYSZTOF KUCZYŃSKI
Wspólnik
2021-05-18
2021-12-07
MARIAN STANISŁAW HALABURDA
Wspólnik
2021-05-18
2021-12-07
MARIAN STANISŁAW HALABURDA
Beneficjent
MACIEJ KRZYSZTOF KUCZYŃSKI
Beneficjent
PIOTR JAKUB JĘDRYS
Beneficjent
MARIAN STANISŁAW HALABURDA
zgłaszający - członek zarządu
MACIEJ KRZYSZTOF KUCZYŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
PIOTR JAKUB JĘDRYS
zgłaszający - członek zarządu
MARIAN STANISŁAW HALABURDA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MACIEJ KRZYSZTOF KUCZYŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PIOTR JAKUB JĘDRYS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ - BASEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W OŚWIĘCIMIU - MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. KOMANDYTARIUSZ SPÓŁKI MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JAKO PEŁNOMOCNIK.
TOMASZ KRZYSZTOF GAŁGAN
Członek Organu Reprezentacji
2015-06-18
2015-08-26
Członek Organu Reprezentacji
2015-08-26
2021-12-07
36184486000000
2015-06-18
2015-08-10
BASEN SYSTEM TOMASZ GAŁGAN SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-06-18
2018-02-27
UL. PAŹDZIORY, 26C, OŚWIĘCIM, 32-600, OŚWIĘCIM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie