KRS 0000562942
NIP7282802894
REGON36181388700000
NazwaWYDAWNICZA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaWYDAWNICZA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 22 cze 2015 (9 lat temu) 22 cze 2015
Data usunięcia 18 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. WYDAWNICZA, 1/3, ŁÓDŹ, 92-333, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7282802894
data rejestracji 31 sie 2015
status Czynny
52124055271111001066493223
PEKAO Oddział w Łodzi al.Tadeusza Kościuszki 63
ul. Aleja T. Kościuszki 63 90-514 Łódź POLSKA
98175010930000000029837872
BNP Oddział w Łodzi Al. Śmigłego Rydza 20
al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20 93-281 Łódź POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEWspólnik
2015-06-22
2021-01-18
36112817000000
Wspólnik
2015-06-22
2021-01-18
47084883200000
ANNA MARIA STASIAK
Beneficjent
EWA MARIA JAROS
Beneficjent
ELIGIUSZ STASIAK
Beneficjent
BOGDAN ANDRZEJ BROMBERKOWSKI
Beneficjent
TOMASZ JAKUB WOJDAL
ZGŁASZAJĄCY - INNY
ANNA MARIA STASIAK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
EWA MARIA JAROS
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ELIGIUSZ STASIAK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
WKŁAD WSPÓLNIKÓW ELIGIUSZA STASIAKA ORAZ BOGDANA BROMBERKOWSKIEGO TO ŁĄCZNIE - 13.651.000,00 ZŁOTYCH
BOGDAN ANDRZEJ BROMBERKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
WKŁAD WSPÓLNIKÓW ELIGIUSZA STASIAKA ORAZ BOGDANA BROMBERKOWSKIEGO TO ŁĄCZNIE - 13.651.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ.
Członek Organu Reprezentacji
2015-06-22
2021-01-18
36112817000000
2015-06-22
2015-12-29
UL. WYDAWNICZA, 1/3, ŁÓDŹ, 90-348, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie