KRS 0000562753
NIP5223032040
REGON36161802200000
NazwaTELCO VNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTELCO VNT
Data rejestracji 16 cze 2015 (9 lat temu) 16 cze 2015
Data usunięcia 21 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MODULARNA, 3A, WARSZAWA, 02-238, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5223032040
data rejestracji 28 sie 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 paź 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEVLADIMIR BENEDIKT
Beneficjent
1956-04-14
VLADIMIR BENEDIKT
reprezentant
1956-04-14
ANDREAS WALDEMAR GOTZMANN
Prokurent
2018-02-07
2021-02-23
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF JAN NOWIŃSKI
Prokurent
2015-06-16
2018-02-07
PROKURA SAMOISTNA
TELCO VNT S.R.O.
Wspólnik
2015-06-16
2022-12-21
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20000,00 ZŁ
ARTUR PIOTROWSKI
Likwidator
2021-02-23
2022-12-21
VLADIMIR BENEDIKT
Beneficjent
PAN VLADIMIR BENEDIKT POSIADA 100% UDZIAŁÓW W CBE ALBIS AG. FIRMA CBE ALBIS AG POSIADA 100% UDZIAŁÓW W TELCO VNT S.R.O. I WRESZCIE FIRMA TELCO VNT S.R.O. POSIADA 100% UDZIAŁÓW W TELCO VNT SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
PAVEL ELIÁŠ
PREZES ZARZĄDU
2015-06-16
2018-02-07
VLADIMÍR BENEDIKT
PREZES ZARZĄDU
2018-02-07
2021-02-23
2015-06-16
2021-02-23
TELCO VNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie