KRS 0000562626
NIP9492201765
REGON36175570100000
NazwaFUNDACJA BUMERANG W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBUMERANG
Data rejestracji 12 cze 2015 (9 lat temu) 12 cze 2015
Data usunięcia 11 kwi 2017 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres UL. WARSZAWSKA, 109, CZĘSTOCHOWA, 42-202, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #9001Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNABARTOSZ JERZY MUSIAŁ
Likwidator
2017-01-12
2017-04-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
BARTOSZ JERZY MUSIAŁ
PREZES ZARZĄDU
2015-06-12
2017-01-12
ZOFIA JULIA TOMZIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-12
2017-01-12
SŁAWOMIR PAWEŁ CAŁUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-12
2017-01-12
2015-06-12
2017-01-12
FUNDACJA BUMERANG
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie