KRS 0000562528
NIP7343532295
REGON36174203500000
NazwaRADRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRADRS
Data rejestracji 11 cze 2015 (9 lat temu) 11 cze 2015
Data usunięcia 14 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PODWALE, 28, NOWY SĄCZ, 33-300, NOWY SĄCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7343532295
data rejestracji 02 maj 2018
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 mar 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4635Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH #4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓWOKSANA POTAPOVA
Beneficjent
OKSANA POTAPOVA
reprezentant
ROMAN SOROKOLETOV
Wspólnik
2015-06-11
2019-06-05
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ
OLENA SOROKOLETOVA
Wspólnik
2018-03-07
2019-06-05
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
OKSANA POTAPOVA
Wspólnik
2019-06-05
2022-06-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
OKSANA POTAPOVA
Likwidator
2021-02-02
2022-06-14
OKSANA POTAPOVA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZADU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM.
ROMAN SOROKOLETOV
PREZES ZARZĄDU
2015-06-11
2019-06-05
OKSANA POTAPOVA
PREZES ZARZĄDU
2019-06-05
2021-02-02
2015-06-11
2021-02-02
RADRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-06-11
2018-06-26
UL. GEN. WIENIAWY-DŁUGOSZOWSKIEGO, 74, NOWY SĄCZ, 33-300, NOWY SĄCZ, POLSKA
2018-06-26
2018-08-13
UL. NAWOJOWSKA, 305, NOWY SĄCZ, 33-300, NOWY SĄCZ, POLSKA
2018-08-13
2019-06-05
UL. NAWOJOWSKA, 305A, NOWY SĄCZ, 33-300, NOWY SĄCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie