KRS 0000562099
NIP6772390116
REGON36179434500000
NazwaDESIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDESIDER
Data rejestracji 17 cze 2015 (9 lat temu) 17 cze 2015
Data usunięcia 31 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SZLAK, 77, KRAKÓW, 31-153, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email DESIDERCOMPANY@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #1104Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NIEDESTYLOWANYCH NAPOJÓW FERMENTOWANYCH #1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH #1101Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI #4634 SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #9602Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNELIUDMYLA KHALILOVA
Wspólnik
2015-06-17
2020-08-31
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁ
OLENA DEMIANCHUK
Wspólnik
2015-06-17
2020-08-31
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
LIUDMYLA KHALILOVA
PREZES ZARZĄDU
2015-06-17
2015-08-13
OLENA DEMIANCHUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-17
2020-08-31
GIULNARA KINAL
PREZES ZARZĄDU
2015-08-13
2020-08-31
2015-06-17
2017-09-26
UL. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO, 36, KRAKÓW, 30-110, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie