KRS 0000562004
NIP8943063113
REGON36174197500000
Nazwa"KLUB MIŁOŚNIKÓW SPORTÓW MOTOROWYCH KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI - QUAD SPORT FAN"
Krótka nazwaKLUB MIŁOŚNIKÓW SPORTÓW MOTOROWYCH KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI - QUAD SPORT FAN
Data rejestracji 08 cze 2015 (9 lat temu) 08 cze 2015
Data usunięcia 08 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres UL. ŚWIEBODZKA, 6, WROCŁAW, 50-046, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9312Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9321Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #3230Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO #900 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ WYWÓZ ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #476 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANATOMASZ WOJCIECH LELEK
Członek Organu Nadzoru
2015-06-08
2023-02-08
ROBERT LELEK
Członek Organu Nadzoru
2015-06-08
2023-02-08
BOGUSŁAW PIOTR SPÓLNY
Członek Organu Nadzoru
2015-06-08
2023-02-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI STOWARZYSZENIA UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
BARTŁOMIEJ JACEK ADAMSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-06-08
2023-02-08
DARIUSZ JACEK ŚLEDŹ
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-06-08
2023-02-08
IZABELA MAGDALENA ŚLEDŹ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-08
2023-02-08
MAŁGORZATA DOROTA MAJCHRZAK DE LA CRUZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-06-08
2023-02-08
2015-06-08
2018-06-15
UL. STANISŁAWA KUNICKIEGO, 10F, WROCŁAW, 54-616, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie