KRS 0000561981
NIP7272796620
REGON36189503000000
NazwaPRIMUM BONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRIMUM BONO
Data rejestracji 30 cze 2015 (9 lat temu) 30 cze 2015
Data usunięcia 28 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. OBYWATELSKA, 106A, ŁÓDŹ, 94-104, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8790Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNAMARZENA BOGUMIŁA WŁÓKA SZEWCZYK
Wspólnik
2015-06-30
2023-09-28
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1250,00 ZŁ
MARIA ELŻBIETA WERNER
Wspólnik
2015-06-30
2023-09-28
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1250,00 ZŁ
JACEK ANDRZEJ SZEWCZYK
Wspólnik
2015-06-30
2018-05-22
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1250,00 ZŁ
DARIUSZ WOJCIECH KUŹNIAK
Wspólnik
2015-06-30
2023-09-28
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1250,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DARIUSZ WOJCIECH KUŹNIAK
PREZES ZARZĄDU
2015-06-30
2022-03-03
JACEK ANDRZEJ SZEWCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-06-30
2018-05-22
MARZENA BOGUMIŁA WŁÓKA SZEWCZYK
WICEPREZES
2018-05-22
2019-06-21
2015-06-30
2023-09-28
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-06-30
2023-09-28
PRIMUM BONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-06-30
2023-09-28
UL. OBYWATELSKA, 106A, ŁÓDŹ, 94-104, ŁÓDŹ, POLSKA
2015-06-30
2023-09-28
8622Z - PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
2015-06-30
2023-09-28
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2015-06-30
2023-09-28
8690A - DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA
2015-06-30
2023-09-28
9604Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ
2015-06-30
2023-09-28
8623Z - PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA
2015-06-30
2023-09-28
8690D - DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA
2015-06-30
2023-09-28
8690C - PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
2015-06-30
2023-09-28
8790Z - POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
2015-06-30
2023-09-28
8560Z - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
2015-06-30
2023-09-28
8621Z - PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie