KRS 0000561931
NIP7811911489
REGON36174940000000
NazwaSCANDFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaSCANDFORM
Data rejestracji 11 cze 2015 (9 lat temu) 11 cze 2015
Data usunięcia 06 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. HIACYNTOWA, 10, MIĘKOWO, 62-005, MIĘKOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO@SCANDFORM.COM
Dane podatkowe
NIP 7811911489
data rejestracji 22 cze 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 lut 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2849Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCHBARTOSZ PIOTR PTAK
Beneficjent
EWA IWONA NIELSEN
Beneficjent
PIOTR MIROSŁAW NIEĆKO
Beneficjent
STIG LAU NIELSEN
Beneficjent
PRZEMYSŁAW ZBIGNIEW PIELA
Beneficjent
PRZEMYSŁAW ZBIGNIEW PIELA
reprezentant
PIOTR MIROSŁAW NIEĆKO
Wspólnik
2015-06-11
2023-04-06
195 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.500,00 ZŁ
MARCIN JAKUB WESOŁOWSKI
Wspólnik
2015-06-11
2016-04-01
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000,00 ZŁ
EWA IWONA NIELSEN
Wspólnik
2016-04-01
2023-04-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
PRZEMYSŁAW PIELA
Wspólnik
2015-06-11
2023-04-06
195 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.500,00 ZŁ
STIG LAU NIELSEN
Wspólnik
2015-06-11
2023-04-06
510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000,00 ZŁ
BARTOSZ PIOTR PTAK
Powiernik
2018-11-16
2023-04-06
BARTOSZ PIOTR PTAK
Beneficjent
SYNDYK
EWA IWONA NIELSEN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PIOTR MIROSŁAW NIEĆKO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa do dywidendy
UDZIAŁ W PODZIALE ZYSKU W WYSOKOŚCI 25% WYPRACOWANEGO ZYSKU
STIG LAU NIELSEN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PRZEMYSŁAW ZBIGNIEW PIELA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa do dywidendy
UDZIAŁ W PODZIALE ZYSKU W WYSOKOŚCI 25% WYPRACOWANEGO ZYSKU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE.
PRZEMYSŁAW PIELA
PREZES ZARZĄDU
2015-06-11
2023-04-06
STIG LAU NIELSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-04-01
2018-01-25
EWA IWONA NIELSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-04-01
2018-01-25
PIOTR MIROSŁAW NIEĆKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-04-01
2018-01-24
2015-06-11
2018-11-16
SCANDFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-06-11
2017-01-25
UL. JODŁOWA, 37, CHYBY, 62-081, PRZEŹMIEROWO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie