KRS 0000561702
NIP6040166129
REGON36169743500000
NazwaGTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGTM
Data rejestracji 03 cze 2015 (9 lat temu) 03 cze 2015
Data usunięcia 20 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WYRZYSKA, 26, WARSZAWA, 02-455, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6040166129
data rejestracji 01 lis 2019
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMACIEJ ROBERT DZIECHCIŃSKI
Wspólnik
2015-06-03
2019-09-13
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2500 ZŁOTYCH
RAFAŁ OLGIERD SOSNA
Wspólnik
2015-06-03
2019-09-13
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2500 ZŁOTYCH
ARKADIUSZ WRÓBLEWSKI
Wspólnik
2019-09-13
2023-02-20
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.400,00 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF KULESZA
Wspólnik
2019-09-13
2023-02-20
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2400 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF KULESZA
Likwidator
2022-08-16
2023-02-20
ARKADIUSZ KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI
Likwidator
2022-08-16
2023-02-20
KRZYSZTOF KULESZA
Beneficjent
ARKADIUSZ KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF KULESZA
reprezentant
ARKADIUSZ KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI
reprezentant
KRZYSZTOF KULESZA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ARKADIUSZ KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MACIEJ ROBERT DZIECHCIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-03
2019-09-13
RAFAŁ OLGIERD SOSNA
PREZES ZARZĄDU
2015-06-03
2019-09-13
KRZYSZTOF KULESZA
PREZES ZARZĄDU
2019-09-13
2022-08-16
ARKADIUSZ KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-09-13
2022-08-16
2015-06-03
2019-09-13
GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-INŻYNIERYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-09-13
2022-08-16
GTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-06-03
2019-09-13
UL. ALEJA PIŁSUDSKIEGO, 3, ROTMANKA, 83-010, ROTMANKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie