KRS 0000561376
NIP7822586455
REGON36168933500000
NazwaRENAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRENAR
Data rejestracji 03 cze 2015 (9 lat temu) 03 cze 2015
Data usunięcia 26 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. HELENY SZAFRAN, 6, POZNAŃ, 60-693, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10200,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETMICHAŁ ŚWIEREK
Beneficjent
ŁUKASZ WÓJCIK
reprezentant
PAWEŁ POŁCZYŃSKI
reprezentant
ŁUKASZ WÓJCIK
Beneficjent
PAWEŁ POŁCZYŃSKI
Beneficjent
MICHAŁ ŚWIEREK
reprezentant
PAWEŁ POŁCZYŃSKI
Wspólnik
2015-06-03
2021-07-26
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
MICHAŁ ŚWIEREK
Wspólnik
2015-06-03
2021-07-26
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
ŁUKASZ WÓJCIK
Wspólnik
2015-06-03
2021-07-26
84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.200,00 ZŁ
PAWEŁ POŁCZYŃSKI
Likwidator
2020-09-10
2021-07-26
MICHAŁ ŚWIEREK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
60 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOSCI 3.000,00 ZŁ
ŁUKASZ WÓJCIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
84 UDZIAŁY O ŁACZNEJ WARTOSCI 4.200,00 ZŁ
PAWEŁ POŁCZYŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
60 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOSCI 3.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PRZY CZYM PREZES I WICEPREZES SPÓŁKI REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
PAWEŁ POŁCZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-06-03
2020-09-10
MICHAŁ ŚWIEREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-06-03
2020-09-10
ŁUKASZ WÓJCIK
PREZES ZARZĄDU
2015-06-03
2020-09-10
2015-06-03
2020-09-10
RENAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-06-03
2020-10-14
UL. SMOLNA, 13A, POZNAŃ, 61-008, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie