KRS 0000561300
NIP6793112210
REGON36166000100000
NazwaCLEANCARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCLEANCARS
Data rejestracji 02 cze 2015 (9 lat temu) 02 cze 2015
Data usunięcia 28 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIKONRAD PIOTR KIPEK
Wspólnik
2015-06-02
2023-09-28
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 250 ZŁ
NATALIA MARIA NAJA
Wspólnik
2015-06-02
2023-09-28
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 750 ZŁ
SEBASTIAN PATRYK PLUSKWIK
Wspólnik
2019-05-18
2023-09-28
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁ
PAWEŁ JAN PIRÓG
Prokurent
2015-06-02
2023-09-28
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO I WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KONRAD PIOTR KIPEK
PREZES ZARZĄDU
2015-06-02
2019-05-18
2015-06-02
2019-05-18
UL. MACIEJA DĘBSKIEGO, 43, KRAKÓW, 30-499, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie