KRS 0000561271
NIP8792678867
REGON36167912400000
NazwaTOJCAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTOJCAT
Data rejestracji 02 cze 2015 (9 lat temu) 02 cze 2015
Data usunięcia 06 mar 2020 06 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TORUŃSKA, 2, PRZYSIEK, 87-134, PRZYSIEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0899Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #1712Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY #2399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAMARTYNA BORKOWICZ
Wspólnik
2015-06-02
2020-03-06
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ
KAMILA ANNA OLER
Wspólnik
2015-06-02
2017-02-21
31 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1550,00 ZŁ
PATRYK JAN KRAWCZYK
Wspólnik
2015-06-02
2020-03-06
29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1450,00 ZŁ
TOMASZ MARCIN MARKIEWICZ
Wspólnik
2017-02-21
2020-03-06
31 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1550,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.
PATRYK JAN KRAWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2015-06-02
2016-09-16
TOMASZ MARCIN MARKIEWICZ
PREZES
2016-09-16
2020-03-06
2015-06-02
2015-06-19
71, STARY TORUŃ, 87-134, ZŁAWIEŚ WIELKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie