KRS 0000560791
NIP7123296941
REGON36163839000000
NazwaJS-CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJS-CONSTRUCTION
Data rejestracji 29 maj 2015 (9 lat temu) 29 maj 2015
Data usunięcia 10 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PANA BALCERA, 1, LUBLIN, 20-631, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7123296941
data rejestracji 11 cze 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 lis 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWTOMASZ KIEŁSZNIA
reprezentant
JAROSŁAW SŁAWOMIR STASIAK
reprezentant
TOMASZ KIEŁSZNIA
Beneficjent
JAROSŁAW SŁAWOMIR STASIAK
Beneficjent
GENOWEFA SZYSZ
Wspólnik
2015-05-29
2019-07-03
55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.750,00 ZŁ
MARCIN KIEŁSZNIA
Wspólnik
2015-05-29
2019-07-03
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.250,00 ZŁ
JAROSŁAW SŁAWOMIR STASIAK
Wspólnik
2019-07-03
2019-10-10
54 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2700,00 ZŁ
TOMASZ KIEŁSZNIA
Wspólnik
2019-07-03
2019-10-10
44 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2200,00 ZŁ
TOMASZ KIEŁSZNIA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU W SPÓŁCE JS-CONSTRUCTION EUROPE SP. Z O. O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JS-CONSTRUCTION SP. Z O. O. SP. K.
JAROSŁAW SŁAWOMIR STASIAK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU W SPÓŁCE JS-CONSTRUCTION EUROPE SP. Z O. O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JS-CONSTRUCTION SP. Z O. O. SP. K.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAROSŁAW SŁAWOMIR STASIAK
PREZES ZARZĄDU
2015-05-29
2019-10-10
TOMASZ KIEŁSZNIA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-29
2019-10-10
2015-05-29
2019-10-10
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-05-29
2019-10-10
JS-CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-05-29
2019-10-10
UL. PANA BALCERA, 1, LUBLIN, 20-631, LUBLIN, POLSKA
2015-05-29
2019-10-10
4399Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2015-05-29
2019-10-10
4339Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
2015-05-29
2019-10-10
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2015-05-29
2019-10-10
7112Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
2015-05-29
2019-10-10
7810Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie