KRS 0000560757
NIP9442248546
REGON36170897200000
NazwaGRUPA ZBIERAM NA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaGRUPA ZBIERAM NA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 01 cze 2015 (9 lat temu) 01 cze 2015
Data usunięcia 19 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. PROF. MICHAŁA ŻYCZKOWSKIEGO, 14, KRAKÓW, 31-864, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #932 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANATOMASZ JAKUB SZMYD
Wspólnik
2015-06-01
2019-04-19
JAKUB KAROL HAB
Wspólnik
2015-06-01
2019-04-19
Wspólnik
2015-06-01
2019-04-19
36145769400000
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKA GRUPA ZBIERAM NA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST ZARZĄD. ZASADY REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OSWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DQÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: PREZES ZARZĄDU - TOMASZ JAKUB SZMYD, CZŁONEK ZARZĄDU - JAKUB KAROL HAB.
Członek Organu Reprezentacji
2015-06-01
2019-04-19
36145769400000
2015-06-01
2019-04-19
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-06-01
2019-04-19
GRUPA ZBIERAM NA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-06-01
2019-04-19
UL. PROF. MICHAŁA ŻYCZKOWSKIEGO, 14, KRAKÓW, 31-864, KRAKÓW, POLSKA
2015-06-01
2019-04-19
6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
2015-06-01
2019-04-19
6311Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
2015-06-01
2019-04-19
6312Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
2015-06-01
2019-04-19
731 - REKLAMA
2015-06-01
2019-04-19
932 - DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
2015-06-01
2019-04-19
5821Z - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH
2015-06-01
2019-04-19
7021Z - STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
2015-06-01
2019-04-19
7312C - POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)`
2015-06-01
2019-04-19
9609Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie