KRS 0000560705
NIP7773233098
REGON30250499400000
NazwaJAWORSCY I SEREK SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaJAWORSCY I SEREK
Data rejestracji 01 lip 2015 (9 lat temu) 01 lip 2015
Data usunięcia 01 cze 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. MODRZEWIOWA, 1, NIEPRUSZEWO, 64-320, BUK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIABARBARA JAWORSKA
Wspólnik
2015-07-01
2016-06-01
KAROLINA JAWORSKA
Wspólnik
2015-07-01
2016-06-01
ANDRZEJ JAWORSKI
Wspólnik
2015-07-01
2016-06-01
CEZARY WACŁAW SEREK
Wspólnik
2015-07-01
2016-06-01
BARBARA JAWORSKA
Likwidator
2015-09-23
2016-06-01
KAROLINA JAWORSKA
Likwidator
2015-09-23
2016-06-01
ANDRZEJ JAWORSKI
Likwidator
2015-09-23
2016-06-01
CEZARY WACŁAW SEREK
Likwidator
2015-09-23
2016-06-01
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.
ANDRZEJ JAWORSKI
Członek Organu Reprezentacji
2015-07-01
2015-09-23
CEZARY WACŁAW SEREK
Członek Organu Reprezentacji
2015-07-01
2015-09-23
BARBARA JAWORSKA
Członek Organu Reprezentacji
2015-07-01
2015-09-23
KAROLINA JAWORSKA
Członek Organu Reprezentacji
2015-07-01
2015-09-23
2015-07-01
2015-09-23
JAWORSCY I SEREK SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie