KRS 0000560673
NIP6772389573
REGON36165080100000
NazwaANEW PV ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaANEW PV ENERGY
Data rejestracji 01 cze 2015 (9 lat temu) 01 cze 2015
Data usunięcia 26 mar 2021 26 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JULIUSZA LEA, 139B, KRAKÓW, 30-133, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#351 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #422 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCHEWELINA JANINA WIDEŁ
Wspólnik
2015-06-01
2021-03-26
50 ( PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 ( PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
ANNA KATARZYNA ZIELIŃSKA WIDEŁ
Wspólnik
2015-06-01
2021-03-26
50 ( PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 ( PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
KONRAD KLIMEK
Prokurent
2015-06-01
2017-10-23
PROKURA SAMOISTNA
EWELINA JANINA WIDEŁ
Likwidator
2017-11-22
2021-03-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OSWIADCZENIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIES
ANNA KATARZYNA ZIELIŃSKA WIDEŁ
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-06-01
2017-11-22
EWELINA JANINA WIDEŁ
PREZES ZARZĄDU
2015-07-10
2017-11-22
2015-06-01
2017-11-22
ANEW PV ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie