KRS 0000560612
NIP5842741917
REGON36164965000000
NazwaMULTIADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMULTIADVISORS
Data rejestracji 28 maj 2015 (9 lat temu) 28 maj 2015
Data usunięcia 05 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ANTONIEGO ABRAHAMA, 1A, GDAŃSK, 80-307, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@MULTIADVISORS.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWEDOMINIK CZELEJ
Wspólnik
2015-05-28
2018-09-05
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁOTYCH
BARTOSZ GRZEGORZ PROKURAT
Wspólnik
2015-05-28
2018-09-05
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁOTYCH
BARTOSZ GRZEGORZ PROKURAT
Likwidator
2017-04-10
2018-09-05
DOMINIK CZELEJ
Likwidator
2017-04-10
2018-09-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DOMINIK CZELEJ
PREZES ZARZĄDU
2015-05-28
2017-04-10
BARTOSZ GRZEGORZ PROKURAT
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-28
2017-04-10
2015-05-28
2017-04-10
MULTIADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie