KRS 0000560482
NIP9512393438
REGON36162648700000
NazwaBUSINESS MARKETING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaBUSINESS MARKETING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 27 maj 2015 (9 lat temu) 27 maj 2015
Data usunięcia 28 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. SŁONECZNA, 16, WARSZAWA, 00-789, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email BMG@BMG.COM.PL
Dane podatkowe
NIP 9512393438
data rejestracji 15 lip 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 maj 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCHSŁAWOMIR TOMASZ ZIELIŃSKI
Beneficjent
SŁAWOMIR TOMASZ ZIELIŃSKI
reprezentant
JAROSŁAW CEZARY NIWIŃSKI
reprezentant
JAROSŁAW CEZARY NIWIŃSKI
Beneficjent
SŁAWOMIR TOMASZ ZIELIŃSKI
Wspólnik
2015-05-27
2021-05-28
JAROSŁAW CEZARY NIWIŃSKI
Wspólnik
2015-05-27
2021-05-28
LOUIS BURKI
Wspólnik
2015-05-27
2017-03-09
SŁAWOMIR TOMASZ ZIELIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
JAROSŁAW CEZARY NIWIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ
Członek Organu Reprezentacji
2015-05-27
2021-05-28
36157615700000
2015-05-27
2017-06-05
ERVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-05-27
2017-06-05
UL. CZAPLI, 57, WARSZAWA, 02-781, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie