KRS 0000560452
NIP6692524632
REGON33101718000000
NazwaPOLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOLAST
Data rejestracji 01 cze 2015 (9 lat temu) 01 cze 2015
Data usunięcia 21 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MIESZKA I, 5A, KOSZALIN, 75-124, KOSZALIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 18900,00 PLN
Dane kontaktowe
Email UHSPOLAST@WP.PL
Dane podatkowe
NIP 6692524632
data rejestracji 01 cze 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 maj 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOKRYSTYNA BASAK
Członek Organu Nadzoru
2015-06-01
2020-01-10
ANTONI LESZEK KIEŁCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-06-01
2020-01-10
LECH DAMIAN BASAK
Członek Organu Nadzoru
2015-06-01
2020-01-10
KRYSTYNA BASAK
Beneficjent
JAN ZENON BASAK
Beneficjent
PAWEŁ ROMAN PNIEWSKI
reprezentant
JAN ZENON BASAK
reprezentant
JAN ZENON BASAK
Wspólnik
2015-06-01
2021-07-21
354 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 17.700 ZŁ
LECH DAMIAN BASAK
Wspólnik
2015-06-01
2020-01-10
120 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 6.000 ZŁ
GRAŻYNA MARIA KIEŁCZEWSKA
Wspólnik
2015-06-01
2020-01-10
200 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000 ZŁ
JAN ZENON BASAK
Likwidator
2020-12-11
2021-07-21
KRYSTYNA BASAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BRAK
JAN ZENON BASAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BRAK
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU .
JAN ZENON BASAK
PREZES ZARZĄDU
2015-06-01
2020-12-11
2015-06-01
2020-12-11
POLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie