KRS 0000560268
NIP6511718368
REGON36162948000000
NazwaA.M. SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaA.M. SYSTEM
Data rejestracji 28 maj 2015 (9 lat temu) 28 maj 2015
Data usunięcia 30 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KATOWICKA, 12, PAWŁOWICE, 43-250, PAWŁOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0220Z POZYSKIWANIE DREWNA #16 PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTMICHAŁ MATYSIAK
Wspólnik
2015-05-28
2017-08-18
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 12.500,00;-ZŁ
AGNIESZKA TERESA MATYSIAK
Wspólnik
2015-05-28
2017-08-18
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 12.000,00;-ZŁ
KATARZYNA ANNA MACIEJEWICZ
Wspólnik
2015-05-28
2021-04-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
IZABELA REDZIMSKA
Wspólnik
2015-05-28
2017-08-18
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 12.500,00;-ZŁ
MICHAŁ WOWRA
Wspólnik
2017-08-18
2021-04-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, PRAWO DO REPREZENTACJI JEDNOOSOBOWEJ POSIADA JEDYNIE PREZES ZARZĄDU, NATOMIAST POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU MOGĄ SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI JEDYNIE WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
MICHAŁ MATYSIAK
PREZES ZARZĄDU
2015-05-28
2016-03-22
KATARZYNA ANNA MACIEJEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-05-28
2016-03-22
KATARZYNA ANNA MACIEJEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2016-03-22
2021-04-30
IZABELA REDZIMSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-03-22
2017-08-18
MICHAŁ WOWRA
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-08-18
2021-04-30
2015-05-28
2017-08-18
UL. SZKOLNA, 11, ŻORY, 44-244, ŻORY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie