KRS 0000560267
NIP5252620147
REGON36162522300000
NazwaTM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTM INVEST
Data rejestracji 27 maj 2015 (9 lat temu) 27 maj 2015
Data usunięcia 04 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WIKTORII WIEDEŃSKIEJ, 9A, WARSZAWA, 02-954, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURATERESA BLUTE
Wspólnik
2015-05-27
2022-01-04
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250,00 ZŁ
MICHAEL BLUTE
Wspólnik
2015-05-27
2022-01-04
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250,00 ZŁ
JAKUB ANDRZEJ INGIELEWICZ
Wspólnik
2015-05-27
2022-01-04
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250,00 ZŁ
ZUZANNA ADA WITCZAK
Wspólnik
2015-05-27
2022-01-04
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
TERESA BLUTE
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-27
2022-01-04
MICHAEL BLUTE
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-27
2022-01-04
2015-05-27
2016-07-15
UL. MIODOWA, 1, WARSZAWA, 00-080, WARSZAWA, POLSKA
2016-07-15
2019-10-03
ALEJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH, 32, WARSZAWA, 04-036, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie