KRS 0000560238
NIP5272737668
REGON36162872400000
NazwaINTERNATIONAL INSTITUTE OF ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINTERNATIONAL INSTITUTE OF ART
Data rejestracji 28 maj 2015 (9 lat temu) 28 maj 2015
Data usunięcia 20 maj 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA KRAKOWSKA, 85, WARSZAWA, 02-180, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272737668
data rejestracji 15 cze 2015
status Czynny
94109025900000000157877251
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #9003Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNA #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHBARBARA BOROWIECKA- KOŁAKOWSKA
Beneficjent
MAGDALENA ARMANDA KOŁAKOWSKA
Beneficjent
JERZY MACIEJ URBAN
ZGŁASZAJĄCY - LIKWIDATOR
Wspólnik
2015-05-28
2015-10-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
14270791000000
MAGDALENA ARMANDA KOŁAKOWSKA
Wspólnik
2015-10-06
2024-05-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
BARBARA BOROWIECKA KOŁAKOWSKA
Wspólnik
2015-10-06
2024-05-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
JERZY MACIEJ URBAN
Likwidator
2022-08-17
2024-05-20
BARBARA BOROWIECKA- KOŁAKOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MAGDALENA ARMANDA KOŁAKOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
PRZEMYSŁAW ARTUR BORUCH
PREZES ZARZĄDU
2015-05-28
2015-10-06
BARBARA BOROWIECKA KOŁAKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-10-06
2022-08-17
2015-05-28
2015-11-20
MUMBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-11-20
2022-08-17
"INTERNATIONAL INSTITUTE OF ART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-05-28
2015-10-06
ALEJA JANA PAWŁA II, 27, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
2015-10-06
2015-10-13
UL. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-026, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie